ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT MARSDEN ST JOHN THE EVANGELIST WITH NELSON ST PHILIP
Rhif yr elusen: 1176541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LORELLI ALISON HILLIARD | Cadeirydd | 30 September 2010 |
|
|
||||
Emily Louise McLoughlin | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Julie Haynes | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Saleem YAQUB | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sheila Anne Spencer | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Dilwyn Nicholas | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
CHRISTINE ANNE PRICE | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
DESMOND MURPHY | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
HELEN ANITA SPENCER | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ANDREA MCLOUGHLIN | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
LESLEY ANN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 30 April 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.