Hanes ariannol PLATFORM 1

Rhif yr elusen: 1177710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.17k £139.43k £142.87k £160.82k £72.00k
Cyfanswm gwariant £72.39k £129.70k £154.17k £160.88k £86.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £24.24k £62.47k £134.17k N/A