Hanes ariannol THE BRIDGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1178918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £664.39k | £606.78k | £762.21k | £963.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £506.40k | £577.87k | £681.64k | £825.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £19.81k | £33.39k | £29.81k | £41.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £510.81k | £570.91k | £727.42k | £919.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £143 | £38 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £133.63k | £2.44k | £4.98k | £3.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £489.69k | £568.73k | £660.64k | £796.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £16.71k | £9.13k | £21.00k | £29.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £94.86k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.