THE HISTORICAL DANCE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote historical dance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Medi 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 270896 THE HISTORICAL DANCE SOCIETY
- 25 Mehefin 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Spicer | Cadeirydd | 29 November 2014 |
|
|
||||
Rachel Cavet | Ymddiriedolwr | 07 December 2024 |
|
|||||
Helen Young | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
TALITHA MACKENZIE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
STEPHEN RICHARD COLLINS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
RICHARD DAVID SMITHIES | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||
Dr ANNE DAYE | Ymddiriedolwr | 06 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.58k | £17.69k | £8.02k | £37.12k | £25.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.81k | £20.73k | £10.75k | £17.71k | £25.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 12 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Jun 2018 as amended on 27 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE STUDY, PRACTICE, EDUCATION, AND PUBLIC ENGAGEMENT IN THE PERFORMANCE, MUSIC, AND COSTUME OF EUROPEAN AND OTHER DANCES FROM THE 15TH TO 20TH CENTURIES AS RECORDED IN THE SOURCES OF THE PERIOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sawter House Farm
Mill Bank Road
Mill Bank
Sowerby Bridge
HX6 3DY
- Ffôn:
- 07479387665
- E-bost:
- secretary@historicaldance.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window