Dogfen lywodraethu Hammersley Homes
Rhif yr elusen: 1180673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 DEC 2017 as amended on 15 Jun 2021 as amended on 05 Oct 2021 as amended on 16 Sep 2021 as amended on 16 May 2022 as amended on 12 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (OBJECTS) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM A MENTAL ILLNESS BY THE PROVISION OF: 4.1.1 ACCOMMODATION AND CARE; AND/OR 4.1.2 DAY CENTRES AND ACTIVITIES; AND/OR 4.1.3 HOME SUPPORT VISITS APPROPRIATE TO THEIR NEEDS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.