Hanes ariannol LEVINE FAMILY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1178749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/05/2020 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £725 £855.00k £150 £865.86k £800.15k
Cyfanswm gwariant £96.00k £476.35k £429.56k £731.56k £815.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £855.00k N/A £830.00k £800.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £35.86k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £800.15k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £476.35k N/A £731.56k £815.25k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £33.54k N/A £38.26k £15.87k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £602.48k £727.05k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0