Hanes ariannol WYNDHAM BOYS AND GIRLS CLUB
Rhif yr elusen: 511532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.59k | £10.80k | £24.21k | £12.35k | £18.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.85k | £24.21k | £10.80k | £14.21k | £22.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.05k | £10.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | £6.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.