ymddiriedolwyr WYNDHAM BOYS AND GIRLS CLUB
Rhif yr elusen: 511532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Jayson Sendell | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||
Katie Louise Davies | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Paul Hywel Uppington | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Timothy Peter Sendell | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Charlotte Ann Bees | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
SARAH MAUD DAVIES | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
||||
ANDREW DAVIES | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
||||
LYNETTE ELIZABETH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.