Ymddiriedolwyr BRISTOL PALESTINE FILM FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1178457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sally Azzam Ymddiriedolwr 28 June 2023
Dim ar gofnod
Susannah O'Sullivan Ymddiriedolwr 23 June 2023
Dim ar gofnod
Stephanie Elizabeth Read Ymddiriedolwr 01 February 2021
Dim ar gofnod
KARENA BATSTONE Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
ALISON STEELE Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
ALIX HUGHES Ymddiriedolwr 09 January 2018
FRIENDS OF MORAZAN
Derbyniwyd: Ar amser