ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN WITH ST THOMAS, EAST ACTON
Rhif yr elusen: 1177614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN WESTALL | Cadeirydd | 28 April 2019 |
|
|
||||
Neil Yates | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Jacqueline Perryman | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Roger Charles Bowerman | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JAMES RIDDIOUGH | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
PAUL BRETHERTON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Deborah Lynne Everington | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Peter Alan Blagg | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CARLYON DAVID SLADE VILES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
HELENA MAITLAND | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
CAMILLA PENELOPE CHARLOTTE SLADE VILES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
ALISON WOOD | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
LESLEY MOSZORO | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
SUSAN BOLTON | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.