ymddiriedolwyr THE ASHDOWN FOREST FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1183829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Andrew St Clair Jones | Cadeirydd | 01 June 2021 |
|
|
||||
Emma Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Ffion Thomas | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Morgan | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Rosalyn St Pierre | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Kathryn Marie Lewis Aalto | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Mills | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.