THE CHARLES LAMB SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holds meetings and publishes research in the Charles Lamb Bulletin. Makes available to the public (at Guildhall Library in the City of London and the Guildhall Art Gallery) a collection of books, manuscripts and other material related to Lamb and his circle. Makes grants to universities and other bodies for bursaries for students attending conferences relating to Lamb's works and period.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr FELICITY RUTH JAMES | Cadeirydd | 24 June 2018 |
|
|
||||
Dr Edward John Patrick Weech | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dr Adam Barton Neikirk | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Professor Susan Oliver | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jane Veronica Strachan | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Paul Stephens | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Professor John Strachan | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Professor John Gardner | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Dr Helen Mary Goodman | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
ROBIN MICHAEL HEALEY | Ymddiriedolwr | 08 May 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.12k | £5.81k | £6.32k | £12.35k | £6.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.88k | £8.13k | £9.29k | £9.20k | £8.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE STUDY OF THE LIFE, WORKS AND TIMES OF CHARLES LAMB AND HIS CIRCLE AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY. IN FURTHERANCE THEREOF THE CHARITY MAY MAKE ARRANGEMENTS FOR: 1. PRESERVING AND MAKING AVAILABLE TO THE PUBLIC FOR STUDY BOOKS, MANUSCRIPTS, PICTURES, AND OTHER MATERIAL RELATING TO THIS FIELD; 2. PUBLISHING A BULLETIN AND ORGANISING AND COOPERATING IN THE ORGANISATION OF MEETINGS OPEN TO THE PUBLIC ON RELEVANT TOPICS; AND 3. CONSULTING OR SPONSORING RESEARCH INTO RELEVANT FIELDS OF LITERATURE AND RELATED STUDIES, ASSISTING IN THE PUBLICATION OF SUCH STUDIES, AND AWARDING PRIZES ETC. AS APPROPRIATE, FOR WORK IN THESE FIELDS AND IN THE PURSUIT OF SUCH OTHER EDUCATIONAL PURPOSES AS THE COUNCIL SHALL THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MAIN HOUSE
Bath Spa University
CORSHAM
SN13 0BZ
- Ffôn:
- 01225875642
- E-bost:
- charleslambsociety@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window