ymddiriedolwyr NATIONAL STUDENT TELEVISION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1180017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Wilmot | Cadeirydd | 01 December 2020 |
|
|
||||
Matthew David Robinson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Ryan Grant-Khailani | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Matthew Ward-Perkins | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Christopher Leroux | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Joseph James Radford | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Andreea Gabriela Alexa | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Zisis Kratiras | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Alexander James Robinson | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Sophie Hollingworth | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Kayleigh Ann Hoi Kei Edwards | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Joshua Gray | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.