Hanes ariannol HEADQUARTERS VOLUNTEER CADET CORPS

Rhif yr elusen: 1177359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.34k £55.39k £58.97k £128.99k £170.15k
Cyfanswm gwariant £64.15k £26.06k £44.78k £102.54k £110.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £38.50k £102.45k £133.99k