AHAVA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We help children and people in poverty in Sub-saharan African, as of now, East Africa, this includes Uganda. We provide skills to woman to help them out of poverty and prevent them from placing their children in orphanages. We also take part in fundraising events and selling products.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Uganda
Llywodraethu
- 09 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERICK MUBIRU | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
SARAH MUTESI | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | 248 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 10 Rhagfyr 2024 | 405 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 04 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 04 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 22 Chwefror 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 22 Chwefror 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 May 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN UGANDA AND LONDON BY PROVIDING: I) EDUCATION AND TRAINING TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT II) BLANKETS AND FOOD TO THOSE WHO ARE HOMELESS OR ROUGH SLEEPERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10C NEWNTON CLOSE
LONDON
N4 2RQ
- Ffôn:
- 07713338065
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window