ymddiriedolwyr 2ND DRIFFIELD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1178521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark James Foster | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Anne Deborah Sonley | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Rosanna Grace Tebbutt | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Alison Margaret Rounce | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Alexander Blythe | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
V BLYTHE | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
S BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.