Hanes ariannol PARK VIEW COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 511596
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 30/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.31k | £224.58k | £153.11k | £163.33k | £128.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £344.13k | £214.86k | £159.10k | £175.81k | £158.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.