Hanes ariannol SUNSHINE CHILDREN'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1177008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £457.47k £449.43k £429.19k £481.02k £595.42k
Cyfanswm gwariant £392.80k £443.28k £451.22k £506.60k £570.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £213.21k £243.55k £226.87k £288.51k £255.61k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £91.59k £750 N/A £0 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £9.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £585.27k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £1.12k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £570.74k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £2.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0