HELP4DOGS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help For Dogs operates within South Wales, although it will endeavour to help any dog rescue that contacts it, if it has the ability to do so. Help For Dogs also has links with Famagusta Animals Rehoming Canines in Cyprus, mainly helping with rehoming and fostering dogs to the UK. Donations of items distributed, and money raised to help further aid, for the benefit of helping dogs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Cyprus
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2018: CIO registration
- Help For Dogs (Enw gwaith)
- FAMAGUSTA ANIMAL REHOMING CANINES UK (Enw blaenorol)
- FARC UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K WHELLER | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Victoria Louise Hopkins | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Jennifer-Anne Browne | Ymddiriedolwr | 10 January 2021 |
|
|
||||
David Graham Wilson | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
JAMIE LEONARD TURNER | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.78k | £51.53k | £51.94k | £29.52k | £41.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.99k | £44.22k | £51.64k | £32.63k | £43.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Mawrth 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Mawrth 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE UK AND CYPRUS, TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH DOGS, PROVIDE SUPPORT TO 'FAMAGUSTA ANIMAL REHOMING CANINES', CYPRUS AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG DOGS IN CYPRUS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Wyndcliffe View
St. Arvans
CHEPSTOW
Gwent
NP16 6ET
- Ffôn:
- 07786625119
- E-bost:
- admin@helpfordogs.co.uk
- Gwefan:
-
HelpForDogs.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window