Hanes ariannol OVERGATE HOSPICE
Rhif yr elusen: 511619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.42m | £5.38m | £6.03m | £7.48m | £6.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25m | £4.56m | £4.47m | £5.11m | £5.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.05m | £195.00k | £402.77k | £116.19k | £1.07m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36m | £2.01m | £1.87m | £2.34m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.88m | £1.94m | £1.11m | £2.14m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £1.39m | £2.18m | £1.40m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.49k | £42.12k | £39.65k | £29.05k | £161.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £827.86k | £1.57m | £3.48m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £343.67k | £852.95k | £612.35k | £784.44k | £870.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.64m | £2.76m | £2.87m | £3.01m | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.61m | £1.79m | £1.60m | £2.10m | £2.44m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.80k | £9.08k | £9.84k | £8.24k | £9.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.15k | £10.12k | £9.25k | £9.38k | £3.22k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.