Ymddiriedolwyr CRICCIETH WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 511623

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Rosen | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Joanna Vincent | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Lowri Puw Parry | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Sian Williams | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Campbell | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Steffan Warren | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Emily Catherine Rees | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
DANIEL EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JULIE FISHER | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.