ESSEX CANCER RESEARCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Widen access to cancer research; support local clinicians; promote collaboration between academia, industry and the NHS; use the expertise of the charity's Medical Advisory Board; improve availability and accessability of cancer information for patients and families through access to our own website which aims to provide the best prevailing inforation available. Engaging a community of supporters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Essex
Llywodraethu
- 29 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Douglas Bruce | Cadeirydd | 12 July 2017 |
|
|
||||
Alan Arthur Tuckwood | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Pauline O'Driscoll | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Dr Krishnaswamy Madhavan | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
James Terence Cooper | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £35.74k | £35.27k | £18.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.23k | £18.76k | £35.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 16 Medi 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 16 Medi 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 15 Hydref 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 15 Hydref 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ESSEX BY:- 1.WIDENING THE ACCESS TO CANCER RESEARCH; 2.SUPPORTING LOCAL CLINICIANS TO INITIATE AND UNDERTAKE CANCER RESEARCH; 3.PROMOTING COLLABORATION BETWEEN ACADEMIA, INDUSTRY AND THE NHS TO CREATE A CANCER RESEARCH HUB; AND 4.IMPROVING AVAILABILITY AND ACCESSABILITY OF CANCER INFORMATION FOR PATIENTS AND FAMILIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Station Court
Station Approach
WICKFORD
Essex
SS11 7AT
- Ffôn:
- 07944623462
- E-bost:
- info@essexcancerresearch.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window