GLOSSOPDALE FOODBANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO is the relief of poverty of residents in the high peak and neighboring areas through actions including but not limited to, the provision of food parcels and information about other relevant services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,150 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Tameside
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODFREY CLAFF | Cadeirydd | 13 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Ralls | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Daniel Oliver McLoughlin | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|||||
Graham Nigel Oakley | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Stephen Robert Kimber | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET FOSTER | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
STELLA MARGARET HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE HOPLEY | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Angela Carol Grills | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Charlie Bishop | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Jean Hobson | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.11k | £149.78k | £115.90k | £126.58k | £139.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.62k | £89.85k | £105.15k | £118.72k | £159.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £390 | £2.55k | £2.55k | £1.00k | £1.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 26 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE RELIEF OF POVERTY OF RESIDENTS IN THE BOROUGH OF HIGH PEAK AND NEIGHBOURING AREAS THROUGH ACTIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF FOOD PARCELS AND INFORMATION ABOUT OTHER RELEVANT SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bureau
Bank House
20-22 Henry Street
GLOSSOP
SK13 8BW
- Ffôn:
- 07811684282
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window