Hanes ariannol OXFORDSHIRE BREASTFEEDING SUPPORT

Rhif yr elusen: 1176948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.57k £88.21k £74.43k £77.85k £78.31k
Cyfanswm gwariant £57.60k £75.91k £75.07k £79.33k £70.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.13k N/A N/A N/A