SUNFLOWER SEED PRESCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To advance the education of children from families living/working within Northborough and surrounding area by providing childcare facilities for children aged 2-11; 2. To assist in developing children?s mental, physical and moral capabilities through leisure time activities for 2-11 yr olds through provision of pre?school, before and after school club, and holiday club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Peterborough
Llywodraethu
- 21 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045625 SUNFLOWER SEED PRE-SCHOOL
- 13 Ebrill 2018: CIO registration
- SUNFLOWER SEED PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lianne Desborough | Cadeirydd | 01 May 2024 |
|
|
||||
Ben Kibble | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Judge | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Chelsey Hughes | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Gelnar | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Jacqui Geer | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Stella Gatehouse | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.40k | £174.62k | £191.36k | £231.53k | £206.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.44k | £181.89k | £169.59k | £200.86k | £224.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £87.00k | £19.74k | £14.15k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE CHILDREN FROM FAMILIES LIVING OR WORKING WITHIN THE NORTHBOROUGH AND SURROUNDING AREA BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF CHILDCARE FACILITIES FOR CHILDREN AGED 2 TO 11; 2. TO ASSIST IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT BY DEVELOPING CHILDREN' MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES FOR CHILDREN AGED 2 TO 11. 3. THE ABOVE OBJECTIVES TO BE ACHIEVED VIA PROVISION OF: PRE-SCHOOL FACILITIES BEFORE AND AFTER SCHOOL CLUB HOLIDAY CLUB
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUNFLOWER SEED PRESCHOOL
CHURCH STREET
NORTHBOROUGH
PETERBOROUGH
PE6 9BN
- Ffôn:
- 01733253685
- E-bost:
- office@sunflower-seed.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window