Hanes ariannol FOUNDATION 92
Rhif yr elusen: 1180246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.56k | £194.27k | £693.87k | £1.06m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.71k | £96.81k | £493.25k | £922.07k | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £90.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.84k | £199.48k | £80.00k | £81.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £542.67k | £881.07k | £1.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £108.32k | £43.15k | £64.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £136.36k | £275.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £42.88k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £469.87k | £918.95k | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £18.42k | £1.91k | £3.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.66k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £4.97k | £1.21k | £13.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.