THE TIM COGLEY CARDIAC SCREENING FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve and protect the health of young adults on Merseyside by: - promoting and facilitating cardiovascular screening of young adults in Merseyside so as to reduce early death rates from previously unknown or undetected medical conditions; and, - promoting the general public's understanding and awareness of coronary heart screening of young adults and its potential benefits.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Halton
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN FRANCIS COGLEY | Cadeirydd | 26 January 2018 |
|
|
||||
Justine McLaughlin | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Daisy Louise Jones | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Jayne Dixon | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Jan Molby | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Robert Scott Carter | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
SHEILA MARY COGLEY | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Parkins | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.77k | £18.92k | £57.33k | £74.99k | £104.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.08k | £1.13k | £26.53k | £49.98k | £79.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Feb 2018 as amended on 22 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PRESERVE THE HEALTH OF YOUNG ADULTS IN MERSEYSIDE, CHESTER & WEST CHESHIRE, IN PARTICULAR BY: 1.PROMOTING AND FACILITATING CARDIOVASCULAR SCREENING OF YOUNG ADULTS IN MERSEYSIDE, CHESTER & WEST CHESHIRE SO AS TO REDUCE EARLY DEATH RATES FROM PREVIOUSLY UNKNOWN OR UNDETECTED DANGEROUS MEDICAL CONDITIONS; AND 2. PROMOTING THE GENERAL PUBLIC'S UNDERSTANDING AND AWARENESS OF CORONARY HEART SCREENING OFYOUNG ADULTS AND ITS POTENTIAL BENEFITS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 ANTHONYS WAY
WIRRAL
CH60 0BP
- Ffôn:
- 07712648479
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window