THE HOINES CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal aim of the Trust is to help alleviate extreme poverty with particular emphasis on access to education and healthcare for those living in developing countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 January 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE-MARIE HOINES | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
KAY HOINES | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/01/2020 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | 08/01/2023 | 08/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £668.42k | £627.77k | £257.89k | £326.91k | £147.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.72k | £739.85k | £273.86k | £247.00k | £221.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £177.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £422.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.97k | £27.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £50.67k | £739.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.92k | £19.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £34.75k | £14.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £643.04k | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2023 | 15 Tachwedd 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2023 | 15 Tachwedd 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2022 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2022 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 08 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY THE INCOME OF THE HOINES CHARITABLE TRUST FUND TO SUCH CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OGLETHORPE STURTON & GILLIBRAND
16 CASTLE PARK
LANCASTER
LA1 1YG
- Ffôn:
- 01524846846
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window