ymddiriedolwyr SUTTON UNITED FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1178888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip James Hedger | Cadeirydd | 04 January 2021 |
|
|||||
Patricia Fivey | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Paul Shiu | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Hyde | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Sophie Sargeant | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Kaylisha Archer | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Martin Copus | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Michael Joyce | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
LEE DALEY | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.