Hanes ariannol LIVING WELL UK
Rhif yr elusen: 1179472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (149 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £3.45m | £4.36m | £4.85m | £6.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £924.71k | £3.52m | £4.47m | £4.96m | £6.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.80m | £5.81m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £49.85k | £97.20k | £0 | £135 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £24.00k | £408.73k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £960.77k | £3.38m | £3.85m | £3.67m | £5.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £662 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £925.97k | £0 | £0 | £1.18m | £1.09m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £762.12k | £3.42m | £4.33m | £4.82m | £5.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.28k | £108.64k | £135.53k | £139.20k | £238.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.55k | £94.36k | £12.70k | £13.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £29.09k | £25.34k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £156.31k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.