LANCASHIRE BADGER GROUP

Rhif yr elusen: 1181430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO PROMOTE THE PRESERVATION OF BADGERS IN THEIR NATURAL HABITATS; TO PROTECT AND PRESERVE THE BADGER AND THEIR SETTS FROM PERSECUTION AND CRIMINAL ACTIVITIES AND TO INCREASE AWARENESS OF THE NATURAL HISTORY AND ISSUES FACED BY BADGERS TO THE MUTUAL BENEFIT OF BADGERS AND THE PUBLIC. OPERATING PREDOMINATELY WITHIN LANCASHIRE BUT CAMPAIGNING NATIONWIDE.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £12,061
Cyfanswm gwariant: £8,307

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria
  • Dinas Manceinion
  • Dinas Salford
  • Oldham
  • Rochdale
  • Stockport
  • Swydd Gaerhirfryn
  • Tameside
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1010893 LANCASHIRE BADGER GROUP
  • 04 Ionawr 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Justine Ann Mason Ymddiriedolwr 15 January 2025
Dim ar gofnod
Jane Stevens Ymddiriedolwr 16 March 2024
Dim ar gofnod
Lindsey Merryl Macdonald Ymddiriedolwr 08 November 2020
THE FRIENDS OF BLANTYRE WESM (THE BLANTYRE BRANCH OF THE WILDLIFE AND ENVIRONMENTAL SOCIETY OF MALAWI)
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID BEATTIE Ymddiriedolwr 01 January 2020
CUERDEN VALLEY PARK TRUST
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
Ian Richard Scott Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Paul David Shoreman Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Andrew David Hardman Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Dominic Anthony Coburn Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Christopher Geoffrey Mather Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.38k £3.85k £4.01k £5.52k £12.06k
Cyfanswm gwariant £10.75k £3.53k £4.50k £13.30k £8.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Chwefror 2024 121 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Mawrth 2024 122 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 02 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
461 Newchurch Road
Rossendale
BB4 7TG
Ffôn:
08448707908
Gwefan:

lancashirebadgergroup.org.uk