Hanes ariannol The Survivor Project t/a Salford Survivor Project

Rhif yr elusen: 1179115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/07/2020 08/07/2021 08/07/2022 08/07/2023 08/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.23k £78.71k £75.63k £97.13k £111.74k
Cyfanswm gwariant £24.58k £65.27k £61.83k £80.70k £106.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A