ymddiriedolwyr HEART OF GLASS ST HELENS LIMITED
Rhif yr elusen: 1179366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNA ROWLANDS | Cadeirydd | 06 October 2015 |
|
|
||||
Annie Kwan | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
GIna Tsang | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Barbara Carlisle | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Nanette Mellor | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Augusta Chinonso Uzomah-Uwalaka | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Adebisi Ganiat Osundeko | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Hetal Rajendrakumar Hathiwala | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Samuels | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Jesse Jones | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
PAUL PADRAIG HOGAN | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Julia Elizabeth Carruthers | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||
JOHN PREM FRANCIS WHALING | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
HANNAH LUCY FIRTH | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
GORDON JOHN PENNINGTON | Ymddiriedolwr | 06 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.