SADDLEWORTH RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Saddleworth RDA is a Riding for the Disabled group based in Diggle near Oldham. Since June 2018 we have offered opportunities for children and adults with physical and learning disabilities to experience horse care and therapeutic horse riding sessions. Lessons take place in an outdoor arena as well as hacking along safe paths. The RDA motto is: It's what you CAN do that counts!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2018: CIO registration
- SADDLEWORTH RDA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON DELANEY PICKERING | Cadeirydd | 19 November 2017 |
|
|
||||
Michael John Pickering | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
David Eric Smith | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
SALLY ANNE JONES | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73k | £5.73k | £12.76k | £9.01k | £9.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.11k | £3.82k | £10.14k | £11.65k | £11.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 10 Ebrill 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 10 Ebrill 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CIO IS ESTABLISHED ARE TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("RDA") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL-BEING IN THE GREATER MANCHESTER AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northwood Farm
Fir Trees Lane
Higham
BURNLEY
Lancashire
BB12 9AY
- Ffôn:
- 07768986031
- E-bost:
- rdasaddleworth@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window