ymddiriedolwyr BUILDING SELF BELIEF CIO
Rhif yr elusen: 1178101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hugo Minney PhD | Cadeirydd | 26 April 2018 |
|
|||||||
Isabel Wherritt | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||||
Lucy Reed | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Claire Louise Dellar | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||||
Gary Jones | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||||
Kate Louise McGuigan | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||||
Andrea Mcguigan | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.