THE VICTORY ROOM, BUCKLEBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide (including the replacement, refurbishment and extension thereof) and maintain a village hall for the use of the inhabitants of Bucklebury cum Marlston and surrounding parishes without distinction of political, religious or other opinions, including use for meetings, lectures and classes, and for other forms of recreation and leisure time occupation, with the object of improving the life
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059459 THE VICTORY ROOM
- 07 Mawrth 2018: CIO registration
- THE VICTORY ROOM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Brims FCCA | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
James Rawdon Bywater | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
William Evan Bucknell | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|||||
David Glenn Parsons | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Mary Stella Platt | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Patricia Wynne Frankum | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
PHIL LAYBOURNE | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
JULIE CLARE BRIMS FCCA | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
JOHN BEVERLEY CLARKE | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
LINDY CLARKE | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
TIM JOHN CULLEY | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.79k | £35.37k | £217.59k | £81.53k | £23.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.75k | £11.10k | £235.04k | £100.73k | £25.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.24k | £15.05k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE (INCLUDING THE REPLACEMENT, REFURBISHMENT AND EXTENSION THEREOF) AND MAINTAIN A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF BUCKLEBURY CUM MARLSTON AND SURROUNDING PARISHES WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FOUR SEASONS
HILLFOOT
CHAPEL ROW
READING
RG7 6PG
- Ffôn:
- 07799348451
- E-bost:
- jbrims@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window