Hanes ariannol STALHAM POPPY CENTRE TRUST

Rhif yr elusen: 1177191
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/11/2018 10/11/2019 10/11/2020 10/11/2021 10/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.94k £93.84k £58.15k £61.13k £4.54k
Cyfanswm gwariant £17.95k £66.73k £60.28k £47.85k £47.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.00k £32.30k N/A