Ymddiriedolwyr TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY (IPSWICH)
Rhif yr elusen: 1180271

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELVIN YOUNGS | Cadeirydd | 03 July 2019 |
|
|
||||
Diana Stone | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Lisa Joy Dowdle Haste | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Mark Milkovics | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Peter Martin Orme | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Mosaic Clare Craigie-Williams | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Barbara Irene Dutch | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Nicholas Guy Green | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
JNANAMITRA EMMETT | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
JOHN SPENCER COOK | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
CLARE ANNE RODGER | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Darren Barrenger | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.