ymddiriedolwyr DEVIZES ASSIZE COURT TRUST
Rhif yr elusen: 1177016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Charles Troughton | Cadeirydd | 06 December 2019 |
|
|||||||||||||
Dr Martin Andrew Clarke | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||||||||||
Stuart John Kennedy Wheeler | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||||||||||
Lucy Ann Maxwell Scot | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||||||||||
David John Morrison | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|||||||||||||
Laura Elizabeth McNicholas | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||||||||||
David Bedingfeld Scott | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|||||||||||||
Martin John Nye | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|||||||||||||
LAURA EVELYN MAYES | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||||||||||
ROBERT HENRY HUNT-GRUBBE | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||||||||||
Nicholas Blethyn Elliott | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.