JONATHAN'S VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INCREASING THE UNDERSTANDING AND AWARENESS OF SUICIDE RISK, PARTICULARLY IN YOUNG PROFESSIONAL PEOPLE WITH A VIEW TO REDUCING STIGMA AND EMPOWERING INDIVIDUALS TO SPEAK ABOUT MENTAL HEALTH BY EDUCATING COMPANIES AND INDIVIDUALS THROUGH THE ORGANISATION OF WORKSHOPS AND USE OF TRAINING AND EDUCATION MATERIAL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Hydref 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Edward McCartney BMBCH, MA | Cadeirydd | 26 May 2018 |
|
|
||||
Keven Bader | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Dr Paul Meller | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Dr David Cox | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Dr DAVID GRAHAM MCCARTNEY MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
VALERIE JUNE MCCARTNEY B.Ed M.A | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
ELEANOR LESLEY MCCARTNEY BA | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.02k | £15.15k | £37.79k | £96.82k | £49.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07k | £15.61k | £28.15k | £46.01k | £46.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 16 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 16 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 10 Medi 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 10 Medi 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE HEALTH BY: 1. INCREASING THE UNDERSTANDING AND AWARENESS OF SUICIDE RISK, PARTICULARLY IN YOUNG PROFESSIONAL PEOPLE WITH A VIEW TO REDUCING STIGMA AND EMPOWERING INDIVIDUALS TO SPEAK ABOUT MENTAL HEALTH BY EDUCATING COMPANIES AND INDIVIDUALS THROUGH THE ORGANISATION OF WORKSHOPS AND USE OF TRAINING AND EDUCATION MATERIALS 2. EDUCATING ORGANISATIONS, PARTICULARLY IN THE PROFESSIONAL ENVIRONMENT, FOR THE PURPOSE OF ENCOURAGING THEM TO CREATE THE RIGHT SUPPORT STRUCTURES, POLICIES AND PRACTICE TO SUPPORT EMPLOYEES WITH MENTAL HEALTH AND WELL-BEING BY PROVIDING WORKSHOPS WHICH INFORM THEM OF THE RISK OF SUICIDE AND OF THE NEED FOR SUCH MENTAL HEALTH INITIATIVES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Ramsay Road
Headington
OXFORD
OX3 8AY
- Ffôn:
- 07887548134
- E-bost:
- info@jonathansvoice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window