Hanes ariannol SUVAI DEAF EAST COMMUNITY

Rhif yr elusen: 1180055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.79k £60.38k £79.55k £100.02k £90.54k
Cyfanswm gwariant £26.76k £33.13k £54.38k £77.06k £69.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £100.02k N/A