THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ROYAL CHRISTIAN CENTRE WALSALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's main activities include the advancement of the Christian religion and the relief of poverty worldwide. It also engages in other community events aimed at reaching out to non-church-going members of the community in its local borough of Walsall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Walsall
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2018: Cofrestrwyd
- RCCG ROYAL CHRISTIAN CENTRE WALSALL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMITOPE ADELEYE ADELEYE | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
BEATRICE ADEWUNMI OJO | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
OLADIPO ADETOKUNBO AWE | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.14k | £48.68k | £86.62k | £210.69k | £143.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.26k | £5.22k | £25.84k | £50.22k | £115.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 03 Hydref 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 03 Hydref 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE TRUST WHICH IS FOR THE PUBLIC BENEFIT IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLDWIDE IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE ("THE OBJECT").
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
83 School Road
Himley
DUDLEY
West Midlands
DY3 4LG
- Ffôn:
- 07832926835
- E-bost:
- info@rccgwalsall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window