ymddiriedolwyr THE MARY SUNLEY CANAL BOAT TRUST
Rhif yr elusen: 1177356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW ALTREE | Cadeirydd | 29 March 2018 |
|
|
||||
Tracy Elizabeth Spargo | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
John Wright Williams | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Philip John Hall | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Brian David Pateman | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Andrew Wright | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
GEOFFREY ERNEST SPILLER | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
DAVID DAWSON | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
BRIAN BOWKER | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
DIANA MEADOWS | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
ANTHONY EVANS | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.