Ymddiriedolwyr THE ROYAL SOCIETY FOR ASIAN AFFAIRS
Rhif yr elusen: 1179300

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Ibbotson | Cadeirydd | 03 May 2021 |
|
|
||||
Deepa Ramchandani | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Dr Sandeep Kaur Sandhu | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Ranbir Jhutty | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Steve King | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Lucy Mary Spink | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Prof Kerry Brown | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Andrew Ross McKee | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Eleanor Kate Thorp | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Simon Hayes | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Gerald Dorey | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Dr Martin Skipper | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.