ORIGINALPROJECTS;

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
originalprojects; promotes and encourages public participation in and appreciation of the arts in Great Yarmouth and the surrounding area, engaging with the communities, industries and heritage to uncover, support, create and promote cultural experience, assets and enterprise via an artist-led collaborative programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,495 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHERINE WOOD | Cadeirydd | 20 December 2018 |
|
|||||
Alan Kane | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Robert Stephen Gregory | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Holly Kim Notcutt | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Marian de los Angeles Arribas-Tome | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Cara Miriam Keen | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Jane Bhoyroo | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.15k | £47.51k | £121.03k | £62.51k | £125.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.17k | £43.73k | £65.34k | £85.37k | £110.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.59k | £10.00k | £52.06k | £22.41k | £7.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Tachwedd 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ebrill 2022 | 164 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ebrill 2022 | 164 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE PUBLIC PARTICIPATION IN AND APPRECIATION OF THE ARTS IN GREAT YARMOUTH AND THE SURROUNDING AREA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PRODUCTION OF PUBLIC ART PROJECTS, EVENTS AND WORKSHOPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 ST. JOHNS TERRACE
GREAT YARMOUTH
NR30 2NF
- Ffôn:
- 07814562906
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window