ymddiriedolwyr MARKET HARBOROUGH METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1178813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Thomas Murphy | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Kathryn Elizabeth Upcraft | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Caroline Louise Osborne | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Andrew Stuart Farrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
David Richard Haddow | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Peter James Hales | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Gillian Margaret Billington | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Emma Ferreri | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Anita Mary Beer | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Mary Ruth Elizabeth Thomas-Twinn | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Paul Brian Colliss | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
NEIL HADKISS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
HELEN DAVINA GREEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Maggie Hadkiss | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
MARGARET JOYCE COX | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
SHIRLEY ANN MAY HALES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOHN RICHARD PEARSE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
AUDREY HUNTINGTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY HODGSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD HUNTINGTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CATHERINE MARGARET CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ALAN GEORGE COX | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
SUSAN ROUTLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
HANNAH RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
BRENDA IRIS DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RACHEL HOUNSFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
SUSAN NIXON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.