THE OAK AND FURROWS WILDLIFE RESCUE CENTRE

Rhif yr elusen: 1177380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To care for all injured and orphaned wildlife in Gloucestershire band North Wiltshire. Education of the public to the needs of wildlife and visits with talks to schools and clubs in our area

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £83,935
Cyfanswm gwariant: £50,121

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Rydychen
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mawrth 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher James Laurence OBE QVRM Ymddiriedolwr 20 March 2020
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals North Wiltshire and Newbury District Branch
Derbyniwyd: Ar amser
ANIMAL BEHAVIOUR TRAINING COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH VETERINARY BEHAVIOUR ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NORTH WILTSHIRE AND NEWBURY DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
OXFORDSHIRE YEOMANRY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS LONDON SOUTH EAST BRANCH
TYTHERTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE MURRAY Ymddiriedolwr 20 March 2020
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals North Wiltshire and Newbury District Branch
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NORTH WILTSHIRE AND NEWBURY DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Michelle Bowyer BA Ymddiriedolwr 21 February 2019
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NORTH WILTSHIRE AND NEWBURY DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals North Wiltshire and Newbury District Branch
Derbyniwyd: Ar amser
LINDA WINONA POPE Ymddiriedolwr 01 November 2016
Dim ar gofnod
STUART JOHN FORREST Ymddiriedolwr 30 June 2010
THE CIRENCESTER INDEPENDENT ASSOCIATION FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £133.68k £278.60k £212.82k £98.60k £83.94k
Cyfanswm gwariant £232.42k £385.19k £15.43k £279.57k £50.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 02 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 12 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Oak and Furrows
Unit 6
Clearwater Business Park
Frankland Road
Blagrove
Ffôn:
01793 640136