ymddiriedolwyr INSTITUTE FOR THE FUTURE OF WORK
Rhif yr elusen: 1180718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANNE-MARIE OSAMWENZE IMAFIDON | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|
||||
Sana Khareghani | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Professor Gina Sue Neff | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Dr SUE BLACK | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
DANIELA BARONE SOARES | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|||||
Martha Elizabeth Dalton | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
CHRISTOFOROS ANTONIOU PISSARIDES | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
GRAEME JOHN NUTTALL | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Naomi Wendy Climer CBE FREng | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.