ymddiriedolwyr THE HORSFALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1179447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerry Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Richard John Tordoff | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Philip Lawler | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Shannon Leanne Worsley | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Paul Armitage | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||
Gareth Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.