Hanes ariannol DURHAM DISTRICT RETIRED GREYHOUNDS

Rhif yr elusen: 1178882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.18k £24.87k £56.95k £55.63k £44.09k
Cyfanswm gwariant £20.39k £18.49k £59.34k £49.27k £42.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A